Hanes ariannol KINGSWOOD SCHOOL
Rhif yr elusen: 309148
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.31m | £18.32m | £19.12m | £21.46m | £22.94m | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.14m | £18.61m | £18.75m | £20.38m | £23.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £393.11k | £776.07k | £481.81k | £398.16k | £537.09k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £655.11k | £309.03k | £80.90k | £260.88k | £492.10k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.50m | £16.72m | £18.45m | £20.80m | £21.91m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £338 | £355 | £101 | £176 | £1.71k | |
|
Incwm - Arall | £1.76m | £518.73k | £105.62k | £3.94k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £74.19k | £162.25k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £18.12m | £17.87m | £18.33m | £19.83m | £22.52m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.02m | £743.14k | £417.08k | £545.82k | £1.09m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.59k | £60.80k | £0 | £0 | £14.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.