Hanes ariannol BAKEHOUSE OR SHEPHERD'S CHARITY
Rhif yr elusen: 309173
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.34k | £4.85k | £4.70k | £4.78k | £5.06k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.20k | £3.35k | £3.80k | £4.40k | £5.60k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.