ymddiriedolwyr THE BURFORD SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 309235
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adrian Jackson | Cadeirydd | 22 January 2024 |
|
|
||||
Nicholas Hugo Gay | Ymddiriedolwr | 24 May 2024 |
|
|
||||
Rachel May Veeder | Ymddiriedolwr | 22 January 2024 |
|
|
||||
Hugo Ashton | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Matthew Albrighton FRSA | Ymddiriedolwr | 01 October 2021 |
|
|
||||
Rev Thomas Putt | Ymddiriedolwr | 23 August 2021 |
|
|
||||
LISA EVANS | Ymddiriedolwr | 18 February 2017 |
|
|
||||
Carolyn Walton | Ymddiriedolwr | 26 January 2015 |
|
|
||||
RUTH REAVLEY | Ymddiriedolwr | 21 January 2013 |
|
|
||||
ANDREW CLIVE BEANEY | Ymddiriedolwr | 23 July 2012 |
|
|
||||
DEREK ALBERT COTTERILL | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.