ymddiriedolwyr HENLEY EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 309237
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMANDA HEATH | Cadeirydd | 03 July 2012 |
|
|
||||||
The Mayor Rory Hunt | Ymddiriedolwr | 20 May 2024 |
|
|
||||||
Michelle Thomas | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|
||||||
John Print | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||||
Carly Watkins | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||||
Debbie Wermann | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||||
Susan Bishop | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||||
Tristan Arnison | Ymddiriedolwr | 15 October 2018 |
|
|
||||||
Rev JEREMY CHARLES TAYLOR | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|
||||||
ISOBEL MARY MORROW | Ymddiriedolwr | 22 September 2015 |
|
|
||||||
ELIZABETH HODGKIN | Ymddiriedolwr | 14 May 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.