Trosolwg o’r elusen THE UNITED WESTMINSTER AND GREY COAT ENDOWMENT TRUST
Rhif yr elusen: 1181012-34
Elusen gysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF THE CHARITY COMMISSIONERS DATED 2 FEBRUARY 1978 AS AMENDED BY SCHEME DATED 22 JANUARY 1982 BY MODIFICATION ORDERS DATED 14 JULY 1982 AND 24 MARCH 1998 AND SCHEME DATED 22 FEBRUARY 2000
AS AMENDED BY SCHEME DATED 07 JAN 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE FOR THE PUBLIC BENEFIT EDUCATION BY SUPPORTING SCHOOLS WHETHER STATE FUNDED OR INDEPENDENT WHICH ARE OR SHALL BE RUN IN ACCORDANCE WITH CHRISTIAN PRINCIPLES AND PRACTICES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
- 25 Mai 1971: Cofrestrwyd
Enwau eraill
- UNITED WESTMINSTER SCHOOLS FOUNDATION (Enw blaenorol)
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.