Hanes ariannol PREP SCHOOLS TRUST
Rhif yr elusen: 309639
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.53m | £21.44m | £19.50m | £19.01m | £20.50m | |
|
Cyfanswm gwariant | £21.61m | £22.95m | £21.56m | £18.23m | £19.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.18m | £174.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £659.00k | £222.00k | £1.43m | £1.70m | £968.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £286.00k | £493.00k | £211.00k | £158.00k | £251.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.58m | £19.62m | £17.85m | £17.05m | £19.28m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £1.11m | £12.00k | £101.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £21.26m | £22.81m | £21.41m | £17.49m | £19.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £129.00k | £111.00k | £152.00k | £182.00k | £66.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £64.00k | £69.00k | £56.00k | £52.00k | £55.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £219.00k | £25.00k | £0 | £564.00k | £32.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.