ymddiriedolwyr ST HUGH'S SCHOOL (CARSWELL) TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 309640
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lousie Strange | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Demitrios Hatzis | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Nicola Butt | Ymddiriedolwr | 23 March 2024 |
|
|
||||
Pauline Johnson | Ymddiriedolwr | 24 June 2023 |
|
|
||||
Samuel Cover | Ymddiriedolwr | 27 November 2021 |
|
|
||||
Edward George Bazaine Hayter | Ymddiriedolwr | 28 November 2020 |
|
|
||||
Neill Lawson-Smith | Ymddiriedolwr | 30 November 2019 |
|
|
||||
Lorraine Chitty | Ymddiriedolwr | 30 November 2019 |
|
|
||||
CHRISTOPHER DAVIES | Ymddiriedolwr | 02 December 2017 |
|
|
||||
Virginia Gill | Ymddiriedolwr | 18 June 2016 |
|
|||||
Graham James Varney | Ymddiriedolwr | 13 June 2015 |
|
|
||||
Anna Coull | Ymddiriedolwr | 02 December 2013 |
|
|
||||
JUDY MARY FORREST | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.