Hanes ariannol COKETHORPE EDUCATIONAL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 309650
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.17m | £12.01m | £11.94m | £12.57m | £13.20m | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.68m | £11.32m | £11.51m | £12.01m | £12.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £486.31k | £162.65k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.78k | £494.82k | £4.53k | £0 | £79.52k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £3.22k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.08m | £11.48m | £11.94m | £12.56m | £12.95m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.82k | £3.33k | £168 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £58.41k | £35.92k | £0 | £3.00k | £176.52k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £4.53k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £11.59m | £11.25m | £11.51m | £11.92m | £12.53m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £92.24k | £73.14k | £0 | £91.65k | £85.78k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £49.37k | £34.25k | £31.21k | £47.90k | £68.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £69.11k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.