ymddiriedolwyr CULHAM ST GABRIEL'S TRUST
Rhif yr elusen: 309671
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Linda Whitworth | Cadeirydd | 27 November 2014 |
|
|
||||
Paul William Knappett | Ymddiriedolwr | 16 April 2024 |
|
|
||||
Caroline Weir | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Alysia-Lara Ayonrinde | Ymddiriedolwr | 30 March 2023 |
|
|
||||
Susie Al-Qassab | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Krystian McInnis | Ymddiriedolwr | 10 October 2022 |
|
|
||||
Rev Mark Bennet | Ymddiriedolwr | 13 December 2021 |
|
|
||||
Gillian Georgiou | Ymddiriedolwr | 08 December 2021 |
|
|||||
Dr Robert Andrew Bowie | Ymddiriedolwr | 02 April 2020 |
|
|
||||
Tony Wilson | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|
||||
CANON DR ANN HOLT | Ymddiriedolwr | 04 April 2017 |
|
|
||||
NANSI ELLIS | Ymddiriedolwr | 24 November 2016 |
|
|||||
Rev NIGEL GENDERS | Ymddiriedolwr | 01 September 2014 |
|
|||||
DEBORAH WESTON OBE | Ymddiriedolwr | 18 December 2012 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.