Dogfen lywodraethu Wychwood School Charity Limited
Rhif yr elusen: 309684
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION DATED 5TH MAY 1943 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 1ST DECEMBER 1951 AS AMENDED 14 MARCH 2002, AND 28 JUNE 2004. as amended on 11 Oct 2021 as amended on 28 Jul 2021 as amended on 11 Oct 2021
Gwrthrychau elusennol
The Objects of the Charity are for the public benefit and are specifically restricted to the advancement of the education of pupils at the School and generally of girls between the ages of 11 and 18.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.