ymddiriedolwyr THE WELSH SPORTS HALL OF FAME
Rhif yr elusen: 1087990
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura McAllister | Cadeirydd | 23 January 2018 |
|
|
||||
Kris Horrigan | Ymddiriedolwr | 06 September 2023 |
|
|
||||
Jessica Magness | Ymddiriedolwr | 14 April 2019 |
|
|
||||
Liz Brookes | Ymddiriedolwr | 15 October 2018 |
|
|
||||
Joseph James Towns | Ymddiriedolwr | 14 May 2018 |
|
|
||||
LYNN DAVIES CBE.MBE | Ymddiriedolwr | 23 January 2018 |
|
|
||||
Philip Davies | Ymddiriedolwr | 21 June 2017 |
|
|
||||
Jeff Andrews | Ymddiriedolwr | 01 April 2012 |
|
|
||||
David Cobner | Ymddiriedolwr | 01 January 2011 |
|
|
||||
Peter Jackson | Ymddiriedolwr | 01 January 2011 |
|
|
||||
Nicky Piper | Ymddiriedolwr | 30 June 2006 |
|
|
||||
CAROLYN HITT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dylan Jones | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROBERT COLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.