Hanes ariannol PRESTON MUSLIM FORUM LIMITED
Rhif yr elusen: 1064609
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £73.27k | £336.23k | £255.70k | £91.11k | £91.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £89.24k | £39.76k | £106.29k | £111.28k | £111.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £9.86k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £7.06k | £3.52k | N/A | £9.00k | £9.86k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.