ymddiriedolwyr THE CONSOLIDATED EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 310189
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ann Lovell Brown | Cadeirydd | 13 November 2018 |
|
|||||||
Roger Wilson | Ymddiriedolwr | 22 June 2021 |
|
|||||||
Rachel M Adams | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|||||||
Timothy John Parker | Ymddiriedolwr | 13 August 2020 |
|
|||||||
Anthony James | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|
||||||
HELENA MARY WEBBER TRUMP | Ymddiriedolwr | 29 October 2012 |
|
|
||||||
BRENDA BOYLAND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
SUSAN MARIA FARRINGTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
HILARY ELIZABETH MILLER | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
BERNADETTE ISOBEL ROBINA ROWE | Ymddiriedolwr |
|
||||||||
ANGELA CHRISTINE VALUKS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.