Hanes ariannol QUEEN'S COLLEGE, TAUNTON
Rhif yr elusen: 310208
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2012 | 31/08/2013 | 31/08/2014 | 31/08/2015 | 31/08/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.32m | £10.77m | £11.29m | £11.61m | £11.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.96m | £10.28m | £10.79m | £11.53m | £12.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £19.72k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £195.07k | £181.45k | £199.50k | £249.62k | £229.90k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £10.13m | £10.59m | £11.09m | £11.33m | £11.33m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £29.47k | £37.70k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £150.85k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.70m | £10.01m | £10.53m | £11.22m | £12.33m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | £216.99k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £112.65k | £96.65k | £117.08k | £118.92k | £145.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.