Hanes ariannol BILAL JAMIA MASJID AND BILAL ISLAMIC TEACHING CENTRE
Rhif yr elusen: 1082901
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (112 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £229.89k | £186.97k | £103.05k | £202.89k | £232.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £163.79k | £192.31k | £108.31k | £141.92k | £155.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.