ymddiriedolwyr PATTERDALE MOUNTAIN RESCUE ASSOCIATION LIMITED
Rhif yr elusen: 1063329
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prof. Malcolm Joseph Jackson | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Andrew John Brenan | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Glenn Bridge | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
Nigel David George Harling | Ymddiriedolwr | 14 May 2024 |
|
|
||||
SEAN DUFFY | Ymddiriedolwr | 25 April 2023 |
|
|
||||
Robert Neil Barrow | Ymddiriedolwr | 26 April 2022 |
|
|
||||
Peter Graham Baker | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|
||||
Margaret Ann Childs | Ymddiriedolwr | 02 May 2019 |
|
|
||||
Ken Hardcastle | Ymddiriedolwr | 27 April 2017 |
|
|
||||
JACQUELINE FREEBORN | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.