ymddiriedolwyr CMC : PENSARN HARBOUR
Rhif yr elusen: 1062075
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip Geoffrey Tarr | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||
Andy Houghton | Ymddiriedolwr | 13 July 2019 |
|
|
||||
Philip Kelly | Ymddiriedolwr | 03 March 2018 |
|
|||||
Christopher Cook | Ymddiriedolwr | 03 March 2018 |
|
|
||||
Graham French | Ymddiriedolwr | 03 March 2018 |
|
|
||||
ALAN SANDERS | Ymddiriedolwr | 22 April 2017 |
|
|||||
Linda Charker | Ymddiriedolwr | 05 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.