ymddiriedolwyr THE MILLS EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 310475
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paula Slater | Ymddiriedolwr | 09 October 2023 |
|
|||||
Dr Ruth Bushaway | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|||||
James Richard Tanner | Ymddiriedolwr | 14 June 2021 |
|
|||||
Timothy Mark Perry Donsworth | Ymddiriedolwr | 09 September 2019 |
|
|||||
James Robbins | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
|||||
Jane Blore | Ymddiriedolwr | 13 May 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.