ymddiriedolwyr PRUDHOE COMMUNITY PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1113927
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caroline Lucy Warburton | Cadeirydd | 11 July 2017 |
|
|
||||
Judith Savage | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Carol Stephenson | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Paul Hillary | Ymddiriedolwr | 15 November 2022 |
|
|
||||
Brenda Smith | Ymddiriedolwr | 16 November 2021 |
|
|
||||
Angie Scott | Ymddiriedolwr | 28 October 2020 |
|
|||||
Steven Quilliam | Ymddiriedolwr | 21 July 2020 |
|
|
||||
Paul Murray | Ymddiriedolwr | 21 July 2020 |
|
|
||||
Iain Watt | Ymddiriedolwr | 11 July 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.