Hanes ariannol DOVECOT AND PRINCESS DRIVE COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1064490
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.64k | £9.47k | £63.72k | £145.14k | £134.63k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.48k | £9.11k | £12.03k | £151.43k | £159.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £13.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £16.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.