Hanes ariannol BETHSHAN SHELTERED HOUSING ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1064373
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.70m | £1.73m | £1.79m | £1.95m | £2.04m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.91m | £1.73m | £1.83m | £1.81m | £2.23m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £1.50m | £1.51m | £1.45m | £1.60m | £1.74m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £525 | N/A | £206.14k | £222.02k | £95.84k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.76k | £8.87k | £4.78k | £5.13k | £16.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £29.57k | £39.41k | £22.24k | £0 | £566 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.66m | £1.68m | £1.76m | £1.94m | £2.02m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £5.43k | £2.98k | £4.72k | £2.56k | £4.94k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.64m | £1.71m | £1.80m | £1.81m | £2.23m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £24.34k | £26.13k | £27.26k | £132 | £392 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.65k | £8.75k | £9.72k | £9.76k | £7.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £250.00k | £100 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.