ymddiriedolwyr THE SAYE AND SELE FOUNDATION
Rhif yr elusen: 310554
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Norman Avery | Ymddiriedolwr | 30 June 2023 |
|
|
||||
David John Prideaux | Ymddiriedolwr | 17 January 2022 |
|
|
||||
Sarah Edwina Fenemore | Ymddiriedolwr | 29 April 2019 |
|
|
||||
LUCY VICTORIA ROWLES | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
Rev ANGELA MANN | Ymddiriedolwr | 27 February 2013 |
|
|
||||
JOHN GEOFFREY KNOX | Ymddiriedolwr | 27 February 2013 |
|
|
||||
KATHLEEN OLIVE BLANCHARD | Ymddiriedolwr | 06 April 2011 |
|
|
||||
MR P JACKMAN | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.