Hanes ariannol CHESHAM PREPARATORY SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 310642
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.45m | £5.06m | £5.12m | £5.57m | £5.79m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.81m | £5.09m | £5.03m | £5.36m | £5.61m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £164.78k | £45.60k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £1.00k | £2.19k | £2.00k | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £73.80k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £5.45m | £5.05m | £4.92m | £5.28m | £5.69m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £253 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £123.94k | £282.42k | £98.51k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.81m | £5.09m | £3.81m | £5.36m | £5.61m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £24.82k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £1.22m | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.