ymddiriedolwyr THE CANEWDON EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 310718
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR A NICKOLLS | Cadeirydd |
|
||||||
Julian John Kaye | Ymddiriedolwr | 02 April 2024 |
|
|||||
Harley Kimber | Ymddiriedolwr | 04 September 2023 |
|
|||||
Judith Eileen Bedford | Ymddiriedolwr | 07 November 2022 |
|
|||||
Lucia Clark | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|||||
Janet Elizabeth Craven | Ymddiriedolwr | 07 October 2019 |
|
|
||||
Rev Ernest Anthony Guest | Ymddiriedolwr | 04 March 2019 |
|
|||||
Yvette Donovan | Ymddiriedolwr | 03 December 2018 |
|
|||||
Alan Joseph Bax | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|||||
MRS L D VAN HOUTEN | Ymddiriedolwr | 17 September 2011 |
|
|||||
Geraldine Louise Margaret Lunn | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.