ymddiriedolwyr SIR ROBERT KEMP'S EDUCATIONAL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 310804
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JUDITH M'ELLIGOTT | Cadeirydd |
|
|
|||||
ALISON STANGER | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|||||
Tatiana Kavanagh | Ymddiriedolwr | 20 November 2021 |
|
|
||||
Emma Marie Hammond | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
||||
Rachel Ann Mynott-Drane | Ymddiriedolwr | 13 November 2018 |
|
|
||||
ALEC JAMES | Ymddiriedolwr | 23 May 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.