Hanes ariannol FELSTED SCHOOL
Rhif yr elusen: 310870
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £25.83m | £23.07m | £23.74m | £27.04m | £28.61m | |
|
Cyfanswm gwariant | £24.71m | £23.83m | £22.77m | £25.84m | £27.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £624.42k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £1.58m | £624.42k | £780 | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £264.23k | £1.82m | £777.93k | £112.02k | £110.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £652.25k | £395.70k | £332.62k | £488.14k | £469.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £24.80m | £20.74m | £22.56m | £26.34m | £27.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £107.28k | £108.51k | £69.28k | £92.74k | £308.69k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £22.65m | £22.54m | £21.76m | £24.04m | £25.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £108.78k | £163.79k | £57.01k | £187.16k | £273.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £26.87k | £27.15k | £27.27k | £28.67k | £30.96k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.94m | £1.13m | £948.31k | £1.61m | £1.91m |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.