Hanes ariannol THE INCORPORATED BISHOP'S STORTFORD COLLEGE ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 311057
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.24m | £21.49m | £20.97m | £22.88m | £25.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.58m | £18.59m | £19.41m | £22.40m | £27.20m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £168.05k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £138.00k | £59.00k | £78.53k | £233.00k | £167.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £733.00k | £1.37m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £20.16m | £21.28m | £20.67m | £21.76m | £24.00m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £278.00k | £150.00k | £219.07k | £140.00k | £163.00k | |
|
Incwm - Arall | £1.67m | £0 | £0 | £15.00k | £146.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £18.42m | £18.45m | £19.21m | £21.78m | £26.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £154.00k | £140.00k | £200.76k | £205.00k | £200.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.00k | £21.00k | £21.45k | £22.00k | £26.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £5.00k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £408.00k | £901.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.