Hanes ariannol YORK HOUSE SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 311076
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.46m | £4.66m | £4.93m | £5.45m | £5.67m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.16m | £4.32m | £4.74m | £5.35m | £5.63m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £124.89k | £23.54k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.46m | £4.54m | £4.91m | £5.45m | £5.67m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4 | £4 | £0 | £0 | £3 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £124.89k | £23.54k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.15m | £4.32m | £4.73m | £5.24m | £5.45m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £6.64k | £3.03k | £16.27k | £109.51k | £180.68k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £14.81k | £12.72k | £13.00k | £15.04k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.