ymddiriedolwyr STORMONT SCHOOL
Rhif yr elusen: 311079
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Henrietta Celia Hodgkiss | Ymddiriedolwr | 15 June 2023 |
|
|
||||
Sarah Richardson | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|||||
Ruth Craig | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Gary Mahoney | Ymddiriedolwr | 15 June 2019 |
|
|
||||
DR SOPHIE HARRIET PATTISON | Ymddiriedolwr | 05 June 2015 |
|
|
||||
Dr Sophie Pattison | Ymddiriedolwr | 05 June 2015 |
|
|
||||
Dr ALISON FRANCES RITCHIE | Ymddiriedolwr | 22 March 2012 |
|
|
||||
ANDREW JAMES NEWLAND | Ymddiriedolwr | 04 January 2012 |
|
|
||||
CAROLYN GEDYE | Ymddiriedolwr | 10 November 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.