ymddiriedolwyr THE ARTS EDUCATIONAL SCHOOLS
Rhif yr elusen: 311087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cherry Dickins | Ymddiriedolwr | 12 July 2022 |
|
|
||||
Benjamin David Gudgeon | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Joanna MacDonnell | Ymddiriedolwr | 21 June 2022 |
|
|
||||
Farida Mannan | Ymddiriedolwr | 23 November 2021 |
|
|
||||
Ruth Mundy | Ymddiriedolwr | 23 March 2021 |
|
|
||||
Stephen Denyer | Ymddiriedolwr | 20 November 2018 |
|
|
||||
Robert Mathieson | Ymddiriedolwr | 09 March 2017 |
|
|
||||
Brenlen Jinkens | Ymddiriedolwr | 09 March 2017 |
|
|
||||
Ann Cottis | Ymddiriedolwr | 09 March 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.