Dogfen lywodraethu NECTON CHURCH AND SCHOOL ESTATE TRUST
Rhif yr elusen: 311181
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 7TH JUNE 1855 AS AFFECTED BY ORDERS OF 23 JULY 1856 AND 11 MAY 1906 SCHEME DATED 17 MARCH 2004 AS AMENDED BY SCHEME DATED 28 MAR 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS OF THE CHARITY ARE (1) THE PROVISION OF ITEMS, SERVICES AND FACILITIES FOR THE SCHOOL. (2) THE PROMOTION OF THE EDUCATION OF PERSONS UNDER THE AGE OF 25 WHO ARE RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT. (3) THE FURTHERANCE OF RELIGIOUS AND OTHER CHARITABLE WORK OF THE CHURCH OF ENGLAND IN THE AREA OF BENEFIT BY MAINTAINING THE FABRIC OF THE PARISH CHURCH
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PARISH OF NECTON
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.