ymddiriedolwyr BOND'S EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 311248
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gail Eagles | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|||||||||
Donna Marie Mallett | Ymddiriedolwr | 12 December 2023 |
|
|||||||||
Timothy McDonald | Ymddiriedolwr | 20 December 2022 |
|
|||||||||
James Woodhouse | Ymddiriedolwr | 20 December 2022 |
|
|||||||||
Nicholas Richards | Ymddiriedolwr | 20 December 2022 |
|
|||||||||
Candide Turner Bridger | Ymddiriedolwr | 20 December 2022 |
|
|||||||||
IAIN CAMPBELL MACBRAYNE | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|||||||||
Rev Harri Williams | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|||||||||
David Robert Simmons | Ymddiriedolwr | 28 August 2015 |
|
|||||||||
ANN Sonko | Ymddiriedolwr | 18 June 2013 |
|
|||||||||
KEITH DAVID TUCK | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
JOHN SAYER DOWNING | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.