Hanes ariannol HETHERSETT OLD HALL SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 311273
Mae'r elusen yn ansolfent
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.09m | £2.02m | £1.95m | £2.04m | £2.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.04m | £2.14m | £2.03m | £2.06m | £2.12m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £48.38k | £62.36k | £45.67k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £500 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.09m | £2.02m | £1.95m | £2.04m | £2.06m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.77k | £2.63k | £2.64k | £2.37k | £2.68k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £500 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.96m | £2.05m | £1.96m | £2.02m | £2.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £39.03k | £43.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.67k | £29.60k | £14.48k | £19.18k | £30.33k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.