Hanes ariannol THE WISBECH AND FENLAND MUSEUM
Rhif yr elusen: 311307
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £195.86k | £186.27k | £494.63k | £547.61k | £182.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £150.08k | £156.18k | £270.91k | £736.43k | £302.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £30.33k | £29.33k | £46.75k | £21.00k | £20.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £527.91k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £4.89k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £13.59k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £1.22k | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £734.21k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £2.21k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £5.35k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £396 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.