Dogfen lywodraethu THE WISBECH AND FENLAND MUSEUM
Rhif yr elusen: 311307
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 03/12/1962 AS AMENDED BY SCHEME DATED 29/10/1976 AS AMENDED BY SCHEME DATED 25/03/1981 AS AMENDED ON 03/08/1994 AS AMENDED BY ORDER DATED 14/02/2006 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 09/09/2014
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE AND MAINTAIN A MUSEUM AND LIBRARY FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
THE BOROUGH OF WISBECH AND THE SURROUNDING DISTRICT.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.