ymddiriedolwyr GLOUCESTER UNITED SCHOOLS
Rhif yr elusen: 311744
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham George Howell | Cadeirydd |
|
||||||||
Wendy Hazlewood | Ymddiriedolwr | 28 April 2022 |
|
|||||||
Martyn White | Ymddiriedolwr | 04 February 2022 |
|
|
||||||
Pamela Elizabeth Tracey Miss MBE | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||||
Ian Stuart Forbes Henderson | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||||
Grant Stevens | Ymddiriedolwr | 06 September 2015 |
|
|
||||||
Anne Vivien Williams Mrs | Ymddiriedolwr | 25 February 2010 |
|
|
||||||
ANDREW KEITH BISHOP | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.