ymddiriedolwyr St Loe's, Seys and Bridges Foundation
Rhif yr elusen: 311753
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrew Pemberton | Cadeirydd | 04 July 2022 |
|
|||||||||
Joanna Mathieson | Ymddiriedolwr | 13 May 2024 |
|
|
||||||||
GEORGE BASTIN | Ymddiriedolwr | 04 July 2022 |
|
|
||||||||
Sharon Nicholas | Ymddiriedolwr | 21 June 2021 |
|
|
||||||||
Lynn Pennington | Ymddiriedolwr | 02 July 2018 |
|
|
||||||||
Jenkyn Kennedy | Ymddiriedolwr | 26 September 2016 |
|
|
||||||||
MALCOLM RICHARD SWAIT | Ymddiriedolwr | 08 November 2010 |
|
|
||||||||
VIVIENNE LEIVERS | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||
BERYL PHILLIPS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.