ymddiriedolwyr ST FAITH'S TRUST
Rhif yr elusen: 311964
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KEVIN JOHN BERRY | Cadeirydd | 03 September 2013 |
|
|
||||
Andrew Patrick Allen | Ymddiriedolwr | 26 May 2021 |
|
|
||||
CAROLINE SUSAN WILKINSON | Ymddiriedolwr | 10 March 2021 |
|
|
||||
Jane Mary Campbell | Ymddiriedolwr | 08 May 2019 |
|
|
||||
ROSIE HELOWICZ | Ymddiriedolwr | 08 August 2018 |
|
|
||||
MAGGIE SIMKINS | Ymddiriedolwr | 14 January 2015 |
|
|
||||
DR BARRY HUTT | Ymddiriedolwr | 06 June 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.