Hanes ariannol BRIDEWELL ROYAL HOSPITAL
Rhif yr elusen: 311997
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £13.89m | £12.26m | £12.66m | £13.71m | £14.77m | |
|
Cyfanswm gwariant | £13.68m | £12.77m | £12.81m | £14.57m | £16.50m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £264.00k | £140.00k | £35.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £360.00k | £411.00k | £995.00k | £207.00k | £160.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £445.00k | £284.00k | £161.00k | £242.00k | £506.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £12.29m | £10.78m | £10.82m | £12.82m | £13.78m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £701.00k | £0 | £19.00k | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £740.00k | £750.00k | £653.00k | £444.00k | £329.00k | |
|
Incwm - Arall | £53.00k | £37.00k | £35.00k | £1.00k | £15.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £13.38m | £12.54m | £12.70m | £14.37m | £16.20m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £301.00k | £232.00k | £108.00k | £194.00k | £296.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.00k | £10.00k | £9.00k | £11.00k | £23.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £33.00k | £37.00k | £42.00k | £83.00k | £101.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.