Hanes ariannol YEHUDI MENUHIN SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 312010
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.68m | £5.45m | £4.78m | £6.43m | £5.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.10m | £4.53m | £4.61m | £5.10m | £5.68m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.11m | £2.26m | N/A | £2.04m | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.24m | £2.03m | £977.25k | £2.81m | £994.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £141.29k | £76.32k | £425.38k | £555.10k | £689.91k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.95m | £3.07m | £3.06m | £2.85m | £3.12m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £10.00k | £10.00k | £20.00k | £10.00k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £257.08k | £262.52k | £253.64k | £226.71k | £301.79k | |
|
Incwm - Arall | £90.48k | £14.55k | £55.24k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £514.18k | £947.50k | £318.56k | £1.72m | £377.02k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.67m | £4.12m | £4.10m | £4.52m | £5.08m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £182.36k | £208.60k | £513.02k | £575.46k | £199.05k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.87k | £21.40k | £38.99k | £38.53k | £30.47k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £49.02k | £50.62k | £48.34k | |
|
Gwariant - Arall | £241.63k | £197.70k | £0 | £0 | £397.53k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.