ymddiriedolwyr YEHUDI MENUHIN SCHOOL LIMITED
Rhif yr elusen: 312010
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
George Bruell | Ymddiriedolwr | 29 November 2022 |
|
|
||||||||
Benedict Vanderspar | Ymddiriedolwr | 30 August 2022 |
|
|
||||||||
Andrew Butcher | Ymddiriedolwr | 17 August 2022 |
|
|
||||||||
Hilary Cowan | Ymddiriedolwr | 30 November 2021 |
|
|
||||||||
David Douglas Buckley | Ymddiriedolwr | 01 September 2019 |
|
|||||||||
Kathleen Costeloe | Ymddiriedolwr | 19 March 2019 |
|
|
||||||||
Dominic Benthall | Ymddiriedolwr | 27 March 2017 |
|
|
||||||||
Jonathan Willcocks MA, HonRAM | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|||||||||
LORD BLACKWELL | Ymddiriedolwr | 26 July 2016 |
|
|
||||||||
JOHN ELLIS EVERETT | Ymddiriedolwr | 27 January 2014 |
|
|
||||||||
JOHN CLOVIS PAGELLA | Ymddiriedolwr | 27 January 2014 |
|
|
||||||||
GEOFFREY RICHARDS | Ymddiriedolwr | 27 January 2014 |
|
|
||||||||
VANESSA RICHARDS | Ymddiriedolwr | 27 January 2014 |
|
|
||||||||
ALICE MARY PHILLIPS MA | Ymddiriedolwr | 27 January 2014 |
|
|
||||||||
Andrew Hunter Johnston | Ymddiriedolwr | 27 June 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.