ymddiriedolwyr THE ROYAL MEDICAL FOUNDATION OF EPSOM COLLEGE
Rhif yr elusen: 312046
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Thomas | Cadeirydd | 03 January 2013 |
|
|||||
Alexander Robert Vartevanian | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
ALEXANDER MURRAY RUSSELL | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
John Bowerman | Ymddiriedolwr | 22 June 2023 |
|
|
||||
Tania Botting | Ymddiriedolwr | 01 March 2023 |
|
|||||
Belinda Dolbear | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|
||||
Katharine Davidson QC | Ymddiriedolwr | 01 December 2021 |
|
|
||||
Andrew Pianca | Ymddiriedolwr | 15 June 2016 |
|
|||||
John Hay | Ymddiriedolwr | 15 June 2016 |
|
|||||
CLIVE WATSON | Ymddiriedolwr | 15 June 2016 |
|
|||||
Richard Bruce | Ymddiriedolwr | 04 December 2013 |
|
|||||
SIR JOHN SCARLETT | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr JEREMY BOLTON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr HYWEL BOWEN-PERKINS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
LORD CARLILE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr SUNDEEP DHILLON | Ymddiriedolwr |
|
||||||
DEJ MAHONEY | Ymddiriedolwr |
|
||||||
GEORGE PINCUS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr ANDREW JOHN VALLANCE-OWEN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
Dr ALASTAIR WELLS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.