ymddiriedolwyr FELTONFLEET SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 312070
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILES DOUGLAS ASHBEE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Keith Darryl Harrington | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|||||
Priya Barai | Ymddiriedolwr | 09 January 2023 |
|
|
||||
Holly Quincey | Ymddiriedolwr | 04 March 2021 |
|
|
||||
Mary White | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
SARAH HUMPHREY | Ymddiriedolwr | 24 September 2018 |
|
|
||||
CAROLINE ST GALLAY | Ymddiriedolwr | 09 January 2018 |
|
|
||||
PAUL HOWARD | Ymddiriedolwr | 01 October 2016 |
|
|
||||
MARY JENNER MBE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MICHAEL GEORGE SADLER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.