ymddiriedolwyr DAME MARY MORISON FOR APPRENTICES
Rhif yr elusen: 312129
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Felicity Evans | Cadeirydd | 21 September 2021 |
|
|||||||||
Tanyaradzwa Machisa | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|||||||||
Hulya Kozan | Ymddiriedolwr | 19 June 2023 |
|
|||||||||
Michael Peter Jeremy TUNSTALL | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|||||||||
Marilyn Devonish | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|||||||||
Dr NIGEL INESON | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|||||||||
Peter Mould | Ymddiriedolwr | 15 March 2016 |
|
|||||||||
Rev TONY RINDL | Ymddiriedolwr | 25 April 2013 |
|
|||||||||
ROGER BRICE FROST | Ymddiriedolwr | 25 April 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.