ymddiriedolwyr THOMAS CORAM FOUNDATION FOR CHILDREN (FORMERLY FOUNDLING HOSPITAL)
Rhif yr elusen: 312278
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SIR DAVID BELL | Cadeirydd | 15 September 2015 |
|
|||||||
Gita Singham-Willis | Ymddiriedolwr | 26 June 2024 |
|
|
||||||
James Hadley | Ymddiriedolwr | 29 November 2023 |
|
|||||||
Barbara Hudson | Ymddiriedolwr | 01 July 2023 |
|
|||||||
Hanif Barma | Ymddiriedolwr | 22 June 2022 |
|
|||||||
Andrew Carter | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||||
Kerry Smith | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|
||||||
James Dray | Ymddiriedolwr | 01 April 2020 |
|
|||||||
Jill Pay | Ymddiriedolwr | 29 November 2018 |
|
|||||||
Her Honour Judge Celia Dawson | Ymddiriedolwr | 21 June 2017 |
|
|||||||
Jenny Coles CBE | Ymddiriedolwr | 21 November 2016 |
|
|||||||
Dr Judith Trowell FRCPsych | Ymddiriedolwr | 17 January 2014 |
|
|||||||
Ade Adetosoye | Ymddiriedolwr | 17 January 2014 |
|
|
||||||
Geoff Berridge | Ymddiriedolwr | 17 January 2014 |
|
|||||||
PAUL CURRAN | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.