ymddiriedolwyr THE EDUCATIONAL FOUNDATION OF FRANCIS COURTNEY
Rhif yr elusen: 312547
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alison Pegg | Ymddiriedolwr | 09 February 2024 |
|
|||||||||
Fiona Howie | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|||||||||
Tyica Riley | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|||||||||
Joshua John Bramwell Reddaway | Ymddiriedolwr | 27 October 2022 |
|
|||||||||
Andrea Joseph | Ymddiriedolwr | 17 September 2020 |
|
|||||||||
Isabella Rossi | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
|||||||||
Mark Melluish | Ymddiriedolwr | 19 September 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.