Hanes ariannol BNOIS JERUSALEM SCHOOLS
Rhif yr elusen: 312568
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.44m | £1.58m | £1.75m | £2.37m | £2.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.29m | £1.63m | £1.81m | £2.36m | £2.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £760.60k | £778.42k | £1.17m | £0 | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.44m | £815.18k | £964.49k | £2.29m | £2.41m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £760.60k | £778.42k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £22 | £185 | £78 | £53 | £780 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £12.00k | £72.00k | £30.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £0 | £1.53m | £1.81m | £2.36m | £2.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.24m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £3.60k | £3.60k | £5.40k | £5.40k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £44.59k | £99.45k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.