Hanes ariannol WALSINGHAM COLLEGE (AFFILIATED SCHOOLS) LIMITED
Rhif yr elusen: 312638
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.90m | £2.23m | £2.64m | £3.29m | £4 | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.93m | £2.20m | £2.71m | £3.34m | £485.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £19.97k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £115.13k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.93k | £1.26k | £4.31k | £1.93k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £96.43k | £78.74k | £52.55k | £53.75k | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.80m | £2.15m | £2.58m | £3.12m | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £179 | £26 | £56 | £26 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £115.13k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.89m | £2.16m | £2.67m | £3.30m | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £38.79k | £36.00k | £44.81k | £41.39k | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £21.06k | £0 | £0 | £45.25k | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.