Hanes ariannol GLENDOWER SCHOOL TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 312717
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.74m | £4.97m | £5.06m | £5.69m | £6.89m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.58m | £4.73m | £4.89m | £5.68m | £6.72m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £14.54k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £13.32k | £57.38k | £52.85k | £145.11k | £189.49k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.70m | £4.81m | £4.98m | £5.55m | £6.70m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £32.97k | £6.73k | £13.02k | £768 | £7.84k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £101.64k | £14.54k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.27m | £4.43m | £4.45m | £5.11m | £6.05m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £313.81k | £295.93k | £446.81k | £572.03k | £670.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £563.43k | £14.25k | £3.75k | £0 | £873.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £13.25k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £12.83k | £6.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.