Hanes ariannol THE AMERICAN SCHOOL IN LONDON EDUCATIONAL TRUST LTD
Rhif yr elusen: 312738
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £46.27m | £46.88m | £43.07m | £44.59m | £50.43m | |
|
Cyfanswm gwariant | £44.92m | £44.88m | £42.65m | £48.18m | £51.97m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £583.00k | £348.00k | £12.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.37m | £3.24m | £2.68m | £1.98m | £4.02m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £318.00k | £17.00k | £258.00k | £398.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £41.09m | £42.03m | £39.54m | £41.57m | £44.63m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.07m | £1.57m | £514.00k | £405.00k | £2.39m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £418.00k | £706.00k | £479.00k | £765.00k | £1.38m | |
|
Incwm - Arall | £380.00k | £583.00k | £348.00k | £12.00k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £43.20m | £43.31m | £41.34m | £46.57m | £50.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £613.00k | £1.57m | £1.31m | £1.61m | £1.80m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £105.00k | £102.00k | £102.00k | £163.00k | £146.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £138.00k | £131.00k | £133.00k | £114.00k | £69.00k | |
|
Gwariant - Arall | £1.11m | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.